62*5+62*15

62*5+62*15

  • 62*5+62*15=1240 =2
    31*35-31*15 620

    1)62*5=310
    2)62*15=930
    3)310+930=1240
    4)31*35=1085
    5)31*15=465
    6)1085-465=620

  • 310+3100=3410
    1085-465=620